Délibérations du Comité sénatorial permanent de la
Défense et de la sécurité
Première session de la trente-septième législature, 2001
Président: L'honorable COLIN KENNYLe jeudi 24 septembre 2001 (à huis clos)
Le lundi 1er octobre 2001
Fascicule no 3
Cinquième et sixième réunions concernant: Étude préliminaire des principales questions de défense et de sécurité qui touchent le Canada en vue de la préparation d'un plan de travail détaillé pour des études plus pousséesTÉMOINS:
Le lundi 1er octobre 2001De KPMG Investigation and Security Inc.:
M. Normand D. Inkster, président, ancien commissaire de la GRC;
Mme Krysta M. Davies, spécialiste en analyse du renseignement.
À titre personnel:
M. James Corcoran, ancien directeur adjoint des Opérations, Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS);
Brigadier-général (retraité) David Jurkowski, ancien chef d'état-major, Opérations interarmées, Forces armées canadiennes.
De l'Université de Toronto:
M. Wesley K. Wark, professeur agrégé au Département d'histoire, Munk Centre for International Studies.
MEMBRES DU COMITÉ
Président: L'honorable Colin KennyVice-président: L'honorable J. Michael Forrestall
et
Les honorables sénateurs:
Atkins, Banks, * Carstairs, c.p. (ou Robichaud, c.p.), Cordy, LaPierre * Lynch-Staunton (ou Kinsella), Meighen, Pépin, Wiebe
* Membres d'office
(Quorum 4)
Modifications de la composition du comité :
Conformément à l’article 85(4) du Règlement, la liste des membres du Comité est modifiée, ainsi qu’il suit :
Le nom de l’honorable sénateur Rompkey, C.P. est substitué à celui de l’honorable sénateur Stollery (le 23 juillet 2001).
Le nom de l’honorable sénateur Banks est enlevé, remplacement à venir (le 23 juillet 2000).
Le nom de l’honorable sénateur LaPierre est substitué à celui de l’honorable sénateur Pépin (le 27 septembre 2001).
Le nom de l’honorable sénateur Jaffer est substitué à celui de l’honorable sénateur Rompkey, C.P. (le 27 septembre 2001).
Le nom de l’honorable sénateur Pépin est substitué à celui de l’honorable sénateur LaPierre (le 28 septembre 2001).
Le nom de l’honorable sénateur Christensen est substitué à celui de l’honorable sénateur Pépin (le 27 septembre 2001).
Le nom de l’honorable sénateur LaPierre est ajouté (le 27 septembre 2001).
Le nom de l’honorable sénateur Pépin est substitué à celui de l’honorable sénateur Christensen (le 2 octobre 2001).
Le nom de l’honorable sénateur Banks est substitué à celui de l’honorable sénateur Jaffer (le 5 octobre 2001).