Comité sénatorial permanent de
l'agriculture et des forêts
Délibérations du sous-comité de la
Forêt
boréale
Première session de la trente-sixième législature, 1997-1998
Président: L'honorable NICHOLAS W. TAYLOR
Le jeudi 8 octobre 1998
Fascicule no 6
Huitième et neuvième réunions concernant: L'étude de la forêt boréale au Canada
- Procès-verbaux
- Témoignages pour la séance de l'après-midi (71K)
- Témoignages pour la séance du soir (86K)
TÉMOINS:
Séance de l'après-midi
De la Forêt modèle du lac Abitibi:
M. Richard Moore, ancien président;
M. Erik Turk, directeur général.
Du Fonds de réserve forestier:
M. John Naysmith, président.
Séance du soir
D'Abitibi Consolidated:
M. David Chown, directeur de la production, Fibres.
D'E.B. Eddy Forest Products Ltd.:
M. Martin Litchfield, chef forestier.
De Tembec:
M. Rick Groves, chef forestier.
MEMBRES DU SOUS-COMITÉ
Président: L'honorable Nicholas W. Taylor
Vice-présidente: L'honorable Mira Spivak
et
Les honorables sénateurs:
* Graham, c.p. (ou Carstairs), * Lynch-Staunton (ou Kinsella (suppléant)), Mahovlich, Spivak, Stratton, Taylor, Whelan, c.p.
* Membres d'office
(Quorum 3)
Modifications de la composition du sous-comité:
Conformément à l'article 85(4) du Règlement, la liste des membres du sous-comité est modifiée, ainsi qu'il suit:
Le nom de l'honorable sénateur Mahovlich est substitué à celui de l'honorable sénateur Losier-Cool (le 6 octobre 1998).
Le nom de l'honorable sénateur Losier-Cool est substitué à celui de l'honorable sénateur Robichaud (le 2 octobre 1998).
Le nom de l'honorable sénateur Robichaud est substitué à celui de l'honorable sénateur Chalifoux (le 29 septembre 1998).